Person ? A. Saint-Paul
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Commissaire of SOCIETE GENERALE DES HUILES DE PETROLE BP
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Commissaire of SOCIETE DES PNEUMATIQUES DUNLOP
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FOURNITURES DENTAIRES
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE INTERNATIONALE DES ÉCOLES BERLITZ
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE GENERALE DES HUILES DE PETROLE BP
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of S.A.F.I.C. (S.A. Française pour l'Importation du Caoutchouc) (Alcan et Cie)