Person ? L. Breton
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Suppléant of AUTOMOBILES INDUSTRIELS SAURER
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE PROCÉDÉS SULZER
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Commissaire des comptes of AUTOMOBILES INDUSTRIELS SAURER
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of Comptoirs Frigorifiques Henri Lebossé
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE DES CARTONNERIES DE LA ROCHETTE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of ETABLISSEMENTS VAUGEOIS ET BINOT ET G. CORPET