Person ? André Lis
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of COMPAGNIE DES HAUTS-PLATEAUX INDOCHINOIS
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur Délégué of COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION D'EXTREME-ORIENT
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE PLANTATIONS D'HEVÉAS
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of COMPAGNIE DES HAUTS-PLATEAUX INDOCHINOIS