Person ? M. Lavril
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PLANTATIONS ET PALMERAIES DE L'OGOOUÉ
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FORESTIERE SANGHA-OUBANGUI
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président directeur général of Compagnie d'Exploitations Commerciales Africaines
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président of MULTIPLEX (Compagnie Industrielle des Bois Contreplaqués)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur Délégué of COLONIALE INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE