Person ? J. R. Doumic
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Délégué of COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS FORESTIERES AFRICAINES
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of PLANTATIONS DE LA TANOE
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur Délégué of COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PLANTATIONS ET PALMERAIES DE L'OGOOUÉ
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of PLANTATIONS DE LA TANOE
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of COMPAGNIE COMMERCIALE SANGHA-OUBAN0UI