Person ? A. Gontard
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of COMPAGNIE GENERALE DES VINS DU MIDI ET D'ALGERIE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of Comptoir commercial de la Sarthe (Raison sociale J. Lebreton et Cie)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of SOCIETE LAITIERE MODERNE (Le Bon Lait)
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIETE D'ALIMENTATION D'ALSACE-LORRAINE (S.A.D.A.L.)
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Président directeur général of DOCKS LYONNAIS
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of DOCKS LYONNAIS
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Président of SOCIETE LAITIERE MODERNE (Le Bon Lait)
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIETE LAITIERE MODERNE (Le Bon Lait)