Person ? F. Jaquet
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of BRASSERIES ET MALTERIES FRANCHE-COMTE-ALSACE (Anciennement Sté des Malteries Franche-Comté-Haut-Rhin)
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Président of BRASSERIES ET MALTERIES FRANCHE-COMTE-ALSACE (Anciennement Sté des Malteries Franche-Comté-Haut-Rhin)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président directeur général of BRASSERIES ET MALTERIES FRANCHE-COMTE-ALSACE (Anciennement Sté des Malteries Franche-Comté-Haut-Rhin)