Person ? G Delhaize
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIETE D'ALIMENTATION D'ALSACE-LORRAINE (S.A.D.A.L.)
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of DOCKS LYONNAIS
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD