Person ? Maurice Michelet
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of AUX VILLES DU CENTRE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of AUX VILLES DU CENTRE
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of AUX VILLES DU CENTRE
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of AUX VILLES DU CENTRE