Person ? F. Barbarin
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Suppléant of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)