Person ? Rouppert
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of UNION PHOTOGRAPHIQUE INDUSTRIELLE (Établissements Lumière et Jougla réunis)
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE LYONNAISE DE TEXTILES
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of UNION PHOTOGRAPHIQUE INDUSTRIELLE (Établissements Lumière et Jougla réunis)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of Manufacture De Vilebrequins de Lorette (MAVILOR)