Person ? R. Sellier
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of SOCIETE D'IMPORTATION DE BOIS EXOTIQUES
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PLANTATIONS ET PALMERAIES DE L'OGOOUÉ
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of ETABLISSEMENTS SELLIER FRÈRES
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FORESTIÈRE DE L'INDÉNIE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of La Commerciale de l'Afrique française