Person ? Bezard
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Commissaire of SOCIETE DES RIZERIES D'EXTRÊME-ORIENT
- From 1948-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE DES RIZERIES D'EXTRÊME-ORIENT
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)