Person ? Société Denis Frères d’Indochine
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FRANCO-INDOCHINOISE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FRANCO-INDOCHINOISE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Vice-Président of CHANTIERS ET ATELIERS REUNIS D'INDOCHINE