Person ? Société Financière et Immobilière B. M. C
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES MINES DE SIDI-BOU-AOUANE
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES MINES DE SIDI-BOU-AOUANE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES MINES DE SIDI-BOU-AOUANE