Person ? A. Steinberg
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of S.A.F.I.C. (S.A. Française pour l'Importation du Caoutchouc) (Alcan et Cie)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Vice Président Directeur Général of S.A.F.I.C. (S.A. Française pour l'Importation du Caoutchouc) (Alcan et Cie)