Person ? Gustave Lucien Dautresme
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Délégué of COMPAGNIE PENINSULAIRE DES ETAINS (Anciennement Société Minière des Etains de Salamanque)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of LONDON TiN CORPORATION LIMITED
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur Délégué of COMPAGNIE PENINSULAIRE DES ETAINS (Anciennement Société Minière des Etains de Salamanque)
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of TAVOY TIN DREDGING CORPORATION LIMITED
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Administrateur of MINIERE DU SUD-OUEST DE LA FRANCE
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of COMPAGNIE PENINSULAIRE DES ETAINS (Anciennement Société Minière des Etains de Salamanque)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of TAVOY TIN DREDGING CORPORATION LIMITED