Person
?
M. Robaglia
-
From 1898-01-01 to 1903-12-31,
Administrateur of Société Concessionnaire de l'Appontement Public de Pauillac
-
From 1903-01-01 to 1903-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ DES CHANTIER ET ATELIERS DE SAINT-NAZAIRE (PENHOET)
-
From 1903-01-01 to 1903-12-31,
Commissaire des comptes of Compagnie des Chemins de fer de Saone-et-Loire
-
From 1908-01-01 to 1908-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE FRANÇAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE CHEMINS DE FER A L'ÉTRANGER
-
From 1908-01-01 to 1908-12-31,
Administrateur of CHEMINS DE FER DU MIDI DE L'ITALIE
-
From 1908-01-01 to 1908-12-31,
Administrateur of Compagnie des Chemins de fer de Saone-et-Loire
-
From 1912-01-01 to 1912-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE FRANÇAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE CHEMINS DE FER A L'ÉTRANGER
-
From 1917-01-01 to 1917-12-31,
Administrateur of CHEMINS DE FER DU MIDI DE L'ITALIE
-
From 1917-01-01 to 1917-12-31,
Administrateur of Compagnie des Chemins de fer de Saone-et-Loire
-
From 1917-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL DE L'YONNE
-
From 1917-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of ANNUITÉS ORLÉANS A CHALONS (Société civile pour le recouvrement de la subvention de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Chalons)
-
From 1917-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST
-
From 1923-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE GENERALE DES TABACS
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE GENERALE DES TABACS
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ DES CHAUX, CIMENTS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION AU MAROC
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST