Person
?
Justin Nicolas
-
From 1912-01-01 to 1917-12-31,
Administrateur of Société anonyme de produits chimiques, Etablissements Malétra
-
From 1923-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of Société anonyme de produits chimiques, Etablissements Malétra
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of Société Industrielle de Produits Chimiques de Bozel-Lamotte
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of HOUILLERES DE RONCHAMP
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE LILLOISE DE MOTEURS
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of HOUILLERES DE RONCHAMP
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIETE MÉTALLURGIQUE DU PÉRIGORD
-
From 1948-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE LILLOISE DE MOTEURS
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Suppléant of SOCIETE MÉTALLURGIQUE DU PÉRIGORD