Person ? E. de Bary
- From 1883-01-01 to 1883-12-31, Membre du conseil de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1889-01-01 to 1889-12-31, Membre du conseil de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1893-01-01 to 1898-12-31, Conseiller de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Vice-Président of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Vice-Président du conseil de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque
- From 1912-01-01 to 1917-12-31, Membre du Comité de surveillance of Société Générale Alsacienne de Banque