Person ? Ledoux
- From 1883-01-01 to 1883-12-31, Administrateur of Société des mines de fer de l'Anjou et des forges de Saint-Nazaire
- From 1893-01-01 to 1893-12-31, Administrateur of Compagnie des Tramways du Département du Nord
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Commissaire des comptes of Compagnie Parisienne de Voitures l'Urbaine
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of Minimax (Société)