Person ? Edouard de Traz
- From 1889-01-01 to 1908-12-31, Président of Compagnie du Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Commissaire des comptes of Société anonyme des Chantiers et ateliers de la Gironde anciens établissements Bichon frères
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Commissaire des comptes of Compagnie agricole de la Crau et des Marais de Fos
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Président of CHEMINS DE FER RÉGIONAUX DES BOUCHES-DU-RHONE
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Administrateur of COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS (Anciennement Bône-Guelma et prolongements)
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of CHEMINS DE FER RÉGIONAUX DES BOUCHES-DU-RHONE