Person ? Louis Mignot
- From 1889-01-01 to 1903-12-31, Administrateur of Sté DES HOUILLÈRES DE MONTRAMBERT ET DE LA BERAUDIÈRE
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of Sté DES HOUILLÈRES DE MONTRAMBERT ET DE LA BERAUDIÈRE
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of Sté DES HOUILLÈRES DE MONTRAMBERT ET DE LA BERAUDIÈRE
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of Sté DES HOUILLÈRES DE MONTRAMBERT ET DE LA BERAUDIÈRE