Person ? J. Barois
- From 1893-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of Société du Crédit Foncier Egyptien
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES SUCRERIES ET DE LA RAFFINERIE D'EGYPTE
- From 1912-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES (Anciens Etablissements Cail)
- From 1917-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of HAUTS FOURNEAUX ET ACIERIES DE CAEN
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ NORMANDE DE MÉTALLURGIE
- From 1923-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of Société IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE DE LA SEINE
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE MÉTALLURGIQUE DE NORMANDIE