Person ? Martin
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Suppléant of BANQUE DE LA GUYANE
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Administrateur of ETABLISSEMENTS MERLIN ET GERIN
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of CHARBONNAGES DE FRANCE ET HOUILLERES DE BASSIN
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Suppléant of S.A. DES BRASSERIES DU CAMEROUN
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of L'IMMOBILIERE PARISIENNE ET DÉPARTEMENTALE