Person ? Labbe
- From 1893-01-01 to 1903-12-31, Administrateur of Cie DE CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Commissaire des comptes of Compagnie Parisienne de Voitures l'Urbaine
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIERES DE L'OUEST (Etablissements BARRIER)
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Vice-Président of Cie DE CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of ATELIERS ET CHANTIERS MARITIMES DU SUD-OUEST
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Vice-Président of AUTOMOBILES DELAUNAY-BELLEVILLE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Commissaire des comptes of SOCIETE LYONNAISE DE TEXTILES
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Commissaire des comptes of UNION PHOTOGRAPHIQUE INDUSTRIELLE (Établissements Lumière et Jougla réunis)