Person
?
Jacques Wallut
-
From 1903-01-01 to 1903-12-31,
Censeur of LE SECOURS Cie D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES RISQUES
-
From 1903-01-01 to 1903-12-31,
Administrateur of GRANDS MOULINS DE CORBEIL (anciens établissements Darblay et Béranger)
-
From 1908-01-01 to 1908-12-31,
Administrateur of LE SECOURS Cie D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES RISQUES
-
From 1912-01-01 to 1912-12-31,
Administrateur of SOCIÉTÉ DES HOTELS RÉUNIS
-
From 1912-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of LE SECOURS Cie D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES RISQUES
-
From 1923-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of LE SECOURS CIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET LE VOL
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of BIARRITZ CARLTON HOTEL
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of LE SECOURS Cie D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES RISQUES
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of LE SECOURS (CIe d'Assurances à primes fixes sur la vie)
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Vice-Président of LE SECOURS CIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET LE VOL
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Vice-Président of LE SECOURS (CIe d'Assurances à primes fixes sur la vie)
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Vice-Président of LE SECOURS Cie D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES RISQUES