Person ? Tricart
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Membre du conseil de surveillance of SOCIÉTÉ DU "PETIT PARISIEN"
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DU "PETIT PARISIEN"
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Membre du Comité de surveillance of SOCIÉTÉ DU "PETIT PARISIEN"