Person ? Henri Van Blarenberghe
- From 1880-01-01 to 1880-12-31, Membre du Comité of Compagnie des Chemins de fer de l'Est
- From 1883-01-01 to 1883-12-31, Vice-Président of Compagnie des Chemins de fer de l'Est
- From 1883-01-01 to 1883-12-31, Vice-Président du comité de direction of Compagnie des Chemins de fer de l'Est
- From 1889-01-01 to 1893-12-31, President du Comite de Direction of Compagnie des Chemins de fer de l'Est
- From 1889-01-01 to 1903-12-31, Administrateur of Chemin de fer de GRANDE CEINTURE DE PARIS
- From 1889-01-01 to 1903-12-31, Président of Compagnie des Chemins de fer de l'Est
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Administrateur of Compagnie des Chemins de fer de l'Est