Person ? Vallée
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Commissaire des comptes of Cie DES CHEMINS DE FER DU SUD-OUEST
- From 1903-01-01 to 1903-12-31, Commissaire des comptes of Compagnie des Chemins de fer de Saone-et-Loire
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES CONTRE L'INCENDIE