Person
?
Alfred Richard
-
From 1908-01-01 to 1908-12-31,
Commissaire des comptes of CIE FRANÇAISE DE TRAMWAYS (INDO-CHINE)
-
From 1912-01-01 to 1917-12-31,
Administrateur of LA FONDIARIA (VIE)
-
From 1917-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of ÉTABLISSEMENTS J. PRUDHON ET Cie
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Vice-Président of CINEMA-TIRAGE L. MAURICE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Vice-Président of CINEMA-TIRAGE L. MAURICE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of MINES DE FER DE FILLOLS
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE ANONYME LOCALE POUR L'ECLAIRAGE, LE CHAUFFAGE ET LA FORCE MOTRICE PAR LE GAZ ET L'ELECTRICITE D'HERSIN-COUPIGNY et EXTENSIONS
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire des comptes of FORGES ET ACIERIES DE NORD ET LORRAINE
-
From 1945-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of CINEMA-TIRAGE L. MAURICE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Commissaire des comptes of SOCIÉTÉ FONCIERE ET IMMOBILIERE DU LITTORAL ET DE PYLA-SUR-MER
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of ETABLISSEMENTS QUILLERY
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of MINES DE FER DE FILLOLS
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Président directeur général of CINEMA-TIRAGE L. MAURICE