Person ? E. Franghiades
- From 1908-01-01 to 1908-12-31, Président of BANQUE D'ATHENES
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of SOCIETE HELLENIQUE DE VINS ET SPIRITUEUX
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ PRIVILÉGIÉE POUR FAVORISER LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DU RAISIN DE CORINTHE
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of CHEMINS DE FER PIRÉE-ATHÈNES-PÉLOPONÈSE