Person ? Isnard
- From 1908-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of STÉ FSE DES DISTILLERIES DE L'INDO-CHINE
- From 1917-01-01 to 1917-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DES HOTELS RÉUNIS
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of PATHE-CONSORTIUM-CINÉMA