Person ? A. Charmeil
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D AÉRO-LOCOMOTION
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of FELIX POTIN
- From 1945-01-01 to 1945-12-31, Président honoraire of FELIX POTIN
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président of L'ENTREPRISE FERROVIAIRE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Président of L'ENTREPRISE MARITIME ET COMMERCIALE