Person ? Edouard Vincenti
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of Compagnie Madrilène d'éclairage et de Chauffage par le gaz
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of Compagnie Madrilène d'éclairage et de Chauffage par le gaz
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE VERRERIE
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PROCEDES RAOUL PICTET
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIETE DES MINES D'ÉTAIN DU HAUT-TONKIN