Person ? Louis Bauer
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of STÉ DES ÉTAINS ET WOLFRAM DE PORTUGAL
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of SOCIÉTÉ DES MINES D'AMBATOBE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of CIE DES CHEMINS DE FER DE LA LIMAGNE