Person ? J. Carpentier
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DES STÉRILISATEURS CARTAULT
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES VEHICULES (S. E. V.)
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of Société pour l'équipement électrique des véhicules
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE DES MINES DU BLAYMARD (LOZÈRE)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président honoraire of SOCIETE DES MINES DU BLAYMARD (LOZÈRE)
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of DOCKS LYONNAIS
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD