Person
?
Demetrius Zafiropoulo
-
From 1912-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of CRÉDIT FONCIER D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE
-
From 1917-01-01 to 1917-12-31,
Administrateur of OMNIUM INTERNATIONAL DE PÉTROLES
-
From 1917-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of COLOMBIA (Société Franco-Roumaine de Pétrole)
-
From 1917-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of CHEMINS DE FER DU SUD DE LA FRANCE
-
From 1917-01-01 to 1923-12-31,
Membre du comité de Paris of COMPAGNIE DE MOZAMBIQUE
-
From 1923-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA
-
From 1923-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE GENERALE FRANÇAISE ET CONTINENTALE D'ÉCLAIRAGE
-
From 1923-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of SOCIETE FONCIÈRE MAROCAINE
-
From 1923-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE GÉNÉRALE DES BOIS COLONIAUX
-
From 1923-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of BANQUE DE SALONIQUE
-
From 1923-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of OMNIUM INTERNATIONAL DE PÉTROLES
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of SOCIETE DU CARBURATEUR ZENITH
-
From 1927-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE D'EXPLOITATIONS FORESTIERES AFRICAINES
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur Délégué of CRÉDIT FONCIER D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of CHEMINS DE FER DU SUD DE LA FRANCE
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of Compagnie Industrielle des Pétroles
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIETE INDUSTRIELLE DES ASPHALTES ET PÉTROLES DE LATTAQUIÉ (SYRIE)
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Président of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of SOCIETE DU CARBURATEUR ZENITH
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE DE TRAVAUX ET INDUSTRIES MARITIMES
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Vice-Président of CHEMINS DE FER DU SUD DE LA FRANCE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE INDUSTRIELLE DES ASPHALTES ET PÉTROLES DE LATTAQUIÉ (SYRIE)
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (Procédés M.P. Otto)
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE DU CARBURATEUR ZENITH
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Président of COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PLANTATIONS ET PALMERAIES DE L'OGOOUÉ
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of Sté GENERALE DE TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Président of SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DU DJEBEL HALLOUF (TUNISIE)
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Président of MINES DE SERIPHOS ET DE SPILIAZEZA (AU LAURIUM)
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Président of ETABLISSEMENTS LYONNAIS ROCHET-SCHNEIDER
-
From 1940-01-01 to 1953-12-31,
Président of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Président honoraire of COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PLANTATIONS ET PALMERAIES DE L'OGOOUÉ