Person ? Emile Fosse
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of CRÉDIT FONCIER CUBAIN (Banco Territorial de Cuba)
- From 1917-01-01 to 1917-12-31, Administrateur of COMPAGNIE OCCIDENTALE DE MADAGASCAR
- From 1917-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of L'Oyonnithe (Société anonyme nouvelle)
- From 1917-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of CRÉDIT FONCIER CUBAIN (Banco Territorial de Cuba)
- From 1923-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FRANCO-POLONAISE DES PÉTROLES
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Vice-Président of COMPAGNIE FRANCO-POLONAISE DES PÉTROLES