Person ? Avril
- From 1917-01-01 to 1917-12-31, Administrateur of Compagnie Madrilène d'éclairage et de Chauffage par le gaz
- From 1923-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of Compagnie Madrilène d'éclairage et de Chauffage par le gaz
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Commissaire of SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS DEBRAY
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Commissaire des comptes of L'HYDRO-ENERGIE