Person ? François Mercier
- From 1912-01-01 to 1912-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FRANÇAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE CHEMINS DE FER A L'ÉTRANGER
- From 1917-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of COMPAGNIE FRANÇAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE CHEMINS DE FER A L'ÉTRANGER
- From 1917-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIETE DES CHEMINS DE FER DU CENTRE (en liquidation)
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DES MINERAIS DE LA GRANDE ILE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of Banque de la Guadeloupe