Person
?
G. Bultot
-
From 1917-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE DU GAZ D'AMIENS
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Secrétaire of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of SOCIETE ARTESIENNE DE FORCE ET LUMIERE
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Président of Société IMMOBILIERE DE L'ARTOIS
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Vice-Président of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1945-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of Sté DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA LOISNE