Person ? R. Gigon-Papin
- From 1923-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION D'EXTREME-ORIENT
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ AGRICOLE DE SUZANNAH
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DU DOMAINE DE KÉBAO
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE PLANTATIONS D'HEVÉAS