Person ? W. Gittens
- From 1923-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA
- From 1923-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of COMPAGNIE GÉNÉRALE DES BOIS COLONIAUX
- From 1933-01-01 to 1933-12-31, Administrateur Directeur General of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA
- From 1940-01-01 to 1945-12-31, Administrateur Directeur General of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA
- From 1940-01-01 to 1948-12-31, Administrateur Délégué of SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DU DJEBEL HALLOUF (TUNISIE)
- From 1948-01-01 to 1948-12-31, Gérant of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Directeur Adjoint of SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DU DJEBEL HALLOUF (TUNISIE)
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Administrateur Directeur Général of Cie TUNISIENNE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA