Person ? A. Tanon
- From 1923-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of CHEMINS DE FER SUR ROUTES D'ALGERIE
- From 1927-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DES MINES DE BOUDJOUDOUN
- From 1927-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of CHEMINS DE FER SUR ROUTES D'ALGERIE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président honoraire of SOCIÉTÉ MINIERE DU DJEBEL-FELTEN
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Président of COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANÇAISES F. TANON et Cie
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Vice-Président of TEXTILOSES ET TEXTILES