Person
?
M. Delambre
-
From 1923-01-01 to 1923-12-31,
Administrateur of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1927-01-01 to 1927-12-31,
Administrateur of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Vice-Président of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of SOCIETE ARTESIENNE DE FORCE ET LUMIERE
-
From 1953-01-01 to 1953-12-31,
Administrateur of Sté DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA LOISNE