Person
?
J. Le Bret
-
From 1923-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur Délégué of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE MINIERE ET MÉTALLURGIQUE DE L'INDOCHINE
-
From 1933-01-01 to 1933-12-31,
Administrateur of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of SOCIETE INDOCHINOISE POUR LES EAUX ET L'ELECTRICITE EN ANNAM (S.I.P.E.A.)
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE FRANCO-INDOCHINOISE
-
From 1940-01-01 to 1940-12-31,
Administrateur Délégué of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of HUILES, GOUDRONS ET DERIVES
-
From 1940-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of CIE DES MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT
-
From 1940-01-01 to 1948-12-31,
Administrateur of COMPAGNIE MINIERE ET MÉTALLURGIQUE DE L'INDOCHINE
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE
-
From 1945-01-01 to 1945-12-31,
Administrateur of Société IMMOBILIERE DE L'ARTOIS
-
From 1948-01-01 to 1948-12-31,
Président of BRASSERIES ET GLACIERES DE L'INDOCHINE