Person ? L. Viallet
- From 1923-01-01 to 1933-12-31, Administrateur of SOCIETE DES FERMES FRANÇAISES DE TUNISIE
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Administrateur of SOCIETE DES FERMES FRANÇAISES DE TUNISIE
- From 1945-01-01 to 1953-12-31, Vice-Président of SOCIETE DES FERMES FRANÇAISES DE TUNISIE