Person ? R. Bienaimé
- From 1923-01-01 to 1923-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS DE CHASSE, DE TIR ET DE GUERRE (Anciens Établissements Gévelot et Gaupillat)