Person ? G. Soreph
- From 1923-01-01 to 1927-12-31, Administrateur of SOCIÉTÉ DES CARBURATEURS ET APPAREILS CLAUDEL
- From 1940-01-01 to 1940-12-31, Commissaire of ETABLISSEMENTS JULIEN DAMOY
- From 1940-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of MANUFACTURE FRANÇAISE DE TAPIS ET COUVERTURES (Précédemment Ed. Laine et Cie)
- From 1945-01-01 to 1948-12-31, Commissaire des comptes of ETABLISSEMENTS JULIEN DAMOY
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire des comptes of AGENCES MARITIMES HENRY LESAGE
- From 1953-01-01 to 1953-12-31, Commissaire of ETABLISSEMENTS JULIEN DAMOY